黄色软件2.0下载|「いやcそうは思わないけど」
来源:梧桐树下V
陕西科隆新材料科技股份有限公司(873918)申报北交所IPO于2023年10月31日获得受理,现已完成三轮问询,近期即将上会。公司本次IPO拟募资2.1亿余元。
公司注册地陕西省咸阳市,公司前身有限公司成立于2009年1月13日,2015年7月整体变更为股份公司。公司曾于2015年12月2日第一次新三板挂牌,当时证券简称:科隆能源,证券代码:834351,此后于2017年12月14日终止挂牌。
2022年9月21日,公司再次在全国股转系统挂牌,2023年5月19日由基础层调入创新层,证券简称为“科隆新材”,证券代码为“873918”。公司目前注册资本6407.0369万元,邹威文、穆倩夫妇为公司的控股股东、实际控制人。
一、公司前身有限公司由科隆研究所改制而来
据披露,公司成立时间最早追溯至1996年1月16日,公司前身科隆有限系由科隆研究所改制而来。
科隆研究所成立于1996年1月16日,是邹威文、邹威宁、王伟及王勇胜 4名自然人出资设立并挂靠在科隆实业名下的集体所有制企业,注册资本8.00万元。
2007年12月31日,科隆实业出具《关于咸阳科隆特种橡胶制品研究所脱离我公司的决定》(发字 2007[08]号),同意科隆研究所与科隆实业解除挂靠关系,并确认科隆研究所设立时科隆实业未投入资金。
鉴于对科隆有限的出资系夫妻共同财产,邹威文将其所持科隆有限 49%股权无偿转让给配偶穆倩。2008年12月26日,科隆实业出具《关于咸阳科隆橡胶制品研究所改制的决定》(发字 2008[08]号),同意“将咸阳科隆特种橡胶制品研究所改制为咸阳科隆特种橡胶制品有限公司”,确认邹威文及穆倩分别持有科隆有限51.00%以及49.00%股权。
咸阳市人民政府于2011年5月31日出具《咸阳市人民政府关于咸阳科隆特种橡胶制品有限公司产权界定的批复》(咸政函[2011]49 号),确认科隆研究所“1996年1月成立、2007年12月解除集体企业挂靠关系至今均无国有资产与集体资产”,并同意科隆研究所进行“公司制改造”。陕西省人民政府于2011年11月26日出具《陕西省人民政府关于咸阳科隆特种橡胶制品有限公司产权界定的批复》(陕政函[2011]244 号),确认科隆研究所“资产中无国有资产和集体资产”。综上,科隆研究所的资产均系邹威文等出资人自行投入,改制为有限公司的过程不存在侵害国有资产与集体资产权益的情形,不存在纠纷或潜在纠纷。
二、2023年净利润大增,主要集中在下半年
公司主要产品橡塑新材料产品及煤矿辅助运输设备等,其中橡塑新材料产品主要应用于煤机领域,需求主要受煤炭产量、煤机设备更新换代、煤矿智能化改造、新客户和新业务领域拓展等多重因素影响,具体需求可分为新机装备和旧机维修。
报告期内,公司主营业务收入分别为31,233.04万元、32,519.45万元、43,290.85万元和 20,089.58万元,最近三年年均复合增长率为 17.73%。
2023年营业收入同比增长34.23%,毛利率同比提高4.66个百分点,期间费用率同比下降1.48个百分点,综合导致净利润同比增长60.41%。
2023 年,公司营业收入、毛利率、期间费用等同比变动对当期净利润的影响情况如下:
值得注意的是,2023年净利润主要集中在下半年。公司2023年1-6月净利润为2,458.44万元,扣非净利润为2,291.19万元,下半年净利润则接近6000万。
据披露,行业需求主要受煤炭生产影响。因煤炭生产受季节影响,秋冬供暖季煤炭需求和产量提升,综采作业对煤矿辅助运输设备的使用和维修需求也会随之升高。
同时,报告期内,公司不存在股利分配情况。
三、应收账款余额较大,区分国企民企且对国企客户计提坏账比例明显低于一般客户
据披露,报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 19,994.74 万元、20,496.02 万元、24,277.48 万元和 27,054.46 万元,应收账款余额较大。按账龄分类情况如下:
最近3年,公司应收账款余额/营业收入比例均逾60%。
值得注意的是,发行人按照国企客户和一般客户组合分别计提坏账准备,对国企客户计提坏账比例明显低于一般客户。
据回复,假设应收账款全部按照一般客户组合计提坏账准备,对公司报告期内经营业绩的影响如下:
此外,2024年6月末货币资金较上年末大幅减少,银行存款由5,537.85万元降至1,859.42万元,具体如下:
四、其他应付款项包括茶叶款、工艺品,且茶叶款账期较长
报告期内,公司其他应付款情况如下:
公司其他应付款账龄情况如下:
值得注意的是,其他应付款金额前五名单位情况显示,公司曾购买金额较大的茶叶、工艺品,且茶叶款账期较长。
买茶叶?同时对一家茶叶店账期拖这么长也有些特别,存潜在纠纷还是?
五、报告期内,会计差错更正,研发费用存跨期调整
2023年9月27日,公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议审议通过《关于公司前期差错更正及<公开转让说明书><2022 年年度报告及摘要><2023 年半年度报告>更正的议案》,致同会计师出具《关于陕西科隆新材料科技股份有限公司前期会计差错更正说明的鉴证报告》(致同专字(2023)第 110A017848 号)。2023 年 10 月 16 日,公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过上述会计差错更正的相关议案。具体的更正事项说明如下:
(1)阻燃输送带贸易类收入由总额法调整为净额法
2022 年,公司存在通过外购非自产货物阻燃输送带,并由供应商直接送货至客户指定地点而实现销售的贸易类性质业务,采用了总额法确认收入。为更加谨慎地执行新收入准则和更好地反映业务实质,有助于投资者理解公司业务实质和经营发展情况,对 2022 年度上述贸易类性质的销售合同调整为净额法确认收入,调减营业收入和营业成本,相关业务毛利计入其他业务收入。
(2)研发费用跨期调整
报告期内,公司存在部分研发费用试验检测费用报销不及时导致费用存在跨期情形,以及研发项目领料跨期情形。基于审慎性原则以及更加严谨执行企业会计准则,根据实际受益期间对跨期的研发试验检测费用和研发领料进行跨期调整。
上述会计差错更正事项,在报告期内会计处理 具体如下
此外,2020年,邹威文、邹鑫曾以差旅费等用途借用公司备用金,其中,邹威文未及时清偿备用金累计金额为103.50万元,邹鑫未及时清偿备用金累计金额为59.00万元。二人已于2020年11月、12月分别向公司归还全部借用的备用金,并于2023年9月,分别向邹威文、邹鑫收取资金使用费9,815.90元、17,658.25元。
尽管科隆新材对两人收取了资金使用费,但这一情形依旧引来了监管部门的关注。2023年10月20日,也就是递交IPO申请的前11天,全国股转公司下发《关于对陕西科隆新材料科技股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》(公司一部监管〔2023〕监管649号),对公司、董事长、总经理、财务总监和董事会秘书采取口头警示的自律监管措施。
责任编辑:杨红卜
林淑娟(记者 邱雅筑)09月23日,女子58页PPT举报管培生男友嫖娼 银行工作人员回应
林淑娟(记者 邱天月)09月23日,撰文丨余晖据西藏《拉萨日报》消息,近日,拉萨市召开江苏省第十批第十一批援藏干部领队交接工作会议。自治区党委常委、拉萨市委书记肖友才,江苏省委组织部副部长李孝峰出席并讲话。上述信息显示,李孝峰已任江苏省委组织部副部长。江苏省委组织部副部长李孝峰李孝峰,男,1979年9月出生,今年45岁,中共党员,博士,特聘教授、博士生导师。公开资料显示,李孝峰2007年1月博士毕业于西南交通大学信息科学与技术学院,获“四川省优秀博士论文奖”和“全国百篇优秀博士论文提名奖”,之后他在新加坡南洋理工大学电机与电子工程学院和伦敦帝国理工学院物理系工作。2012年1月起,李孝峰到了苏州大学任职,曾任苏州大学光电信息科学与工程学院副院长,光电科学与工程学院院长等职务。他曾承担来自科技部重点研发计划、国家自然科学基金重点重大等10余个国家和省部级课题,累计在Nature Energy等光电子信息领域主流期刊发表论文230余篇。2021年,李孝峰任苏州大学党委统战部副部长(主持工作),2022年6月任苏州大学党委常委、副校长。李孝峰曾任苏州大学党委常委、副校长李孝峰据官网介绍,他主要研究:先进光电探测技术及应用、第三代高效太阳能电池的设计与制备、光电传感与检测。2022年,《中国教育报》曾刊文称,苏州大学党委常委、副校长李孝峰既是学生的学业导师,也是学生的德政导师。如今,李孝峰出任江苏省委组织部副部长。在拉萨市召开的江苏省第十批第十一批援藏干部领队交接工作会议上,李孝峰说,新一批援藏干部领队要心怀“国之大者”、提高政治站位,要坚持“稳中求进”、开启崭新篇章,要坚守“精神高地”、践行初心使命,要锻造“江苏铁军”、不负组织重托。延伸阅读两名中央委员履新 外交部班子、重庆市迎新任领导成员中秋小长假前一周多时间里(9月9日—17日),两名中央委员、省委原书记同日履新,国务院任免工作人员,外交部班子、重庆市都迎来新任领导成员。陈国庆卸任最高人民检察院副检察长职务。两名中央委员、省委原书记同日履新十四届全国人大常委会第十一次会议13日上午在北京人民大会堂闭幕。会议经表决,任命韩俊为农业农村部部长,任命景俊海为全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员。韩俊曾任安徽省委书记,景俊海曾任吉林省委书记。两人均是第二十届中央委员。——韩俊任农业农村部部长韩俊曾任安徽省委书记 资料图据新华社消息,十四届全国人大常委会第十一次会议13日上午在北京人民大会堂闭幕。会议经表决,免去唐仁健的农业农村部部长职务,任命韩俊为农业农村部部长。此前,韩俊已任农业农村部党组书记。履新农业农村部之前,韩俊任安徽省委书记。韩俊出生于1963年12月,山东高青人,曾任国务院发展研究中心副主任,中央财经领导小组办公室副主任,中央农村工作领导小组办公室副主任、主任,农业农村部党组副书记、副部长,中央农村工作领导小组办公室副主任等职。2020年11月,韩俊任吉林省委副书记、副省长、代省长,2021年1月当选为吉林省省长。2023年3月,他出任安徽省委书记。韩俊是第二十届中央委员。——景俊海任全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员据新华社报道,十四届全国人大常委会第十一次会议13日上午在北京人民大会堂闭幕。会议经表决,任命景俊海为全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员。景俊海此前担任吉林省委书记。景俊海此前担任吉林省委书记据新华社6月28日消息,日前,中共中央决定:黄强同志任吉林省委委员、常委、书记;景俊海同志不再担任吉林省委书记、常委、委员职务,另有任用。景俊海出生于1960年12月,陕西白水人。他曾担任陕西省西安市委常委、西安高新区管委会主任、党工委书记,2008年1月后任陕西省副省长,省委常委、宣传部长,中央宣传部副部长,北京市委副书记。2018年1月,景俊海任吉林省省长,2020年11月任吉林省委书记,至此番调整。景俊海是第十九届中央候补委员、第二十届中央委员。国务院任免国家工作人员据人社部网站9月12日消息,国务院任免国家工作人员:任命舒惠好为财政部部长助理;任命刘金峰为国家卫生健康委员会副主任;任命何宏平为中国科学院副院长。免去李斌的国家卫生健康委员会副主任职务;免去余斌的国务院发展研究中心副主任职务;免去王春英(女)的国家外汇管理局副局长职务。财政部官网近日更新,舒惠好出任党组成员、部长助理。舒惠好,1968年9月生,博士,中共党员。舒惠好长期在财政部工作,曾任财政部会计司副巡视员,财政部会计司副司长、司长等职。9月6日,中科院人事局网站发布消息:根据国务院、中共中央组织部有关通知,何宏平同志任中国科学院副院长、党组成员。何宏平,1967年10月生,浙江东阳人,中共党员,研究员,博士生导师,2023年当选中国科学院院士。被任命为国家卫生健康委员会副主任的刘金峰,长期任职于国家卫健委,担任过食品安全标准与监测评估司司长、规划发展与信息化司司长等职。此次被免去国家卫生健康委员会副主任职务的李斌生于1963年3月,山东龙口人,在职研究生学历,医学博士。李斌2010年任原卫生部规划财务司司长。2013年国务院机构改革后,原卫生部与原人口和计划生育委员会合并,李斌改任原国家卫计委财务司司长。2016年12月,李斌调任甘肃省政府,任党组成员,2017年1月任副省长。2018年12月,李斌重返国家卫健委工作,担任国家卫生健康委员会副主任。此次被免去国务院发展研究中心副主任职务的余斌生于1964年7月,曾任国务院发展研究中心企业研究所副所长,宏观经济研究部副部长,中国经济时报社常务副社长、常务副总编辑,中国经济时报社社长、党委书记、总编辑,宏观经济研究部部长,国务院发展研究中心党组成员、兼任办公厅主任、新闻发言人等职。2022年6月,他出任国务院发展研究中心党组成员、副主任。此次被免去国家外汇管理局副局长职务的王春英,已于今年8月出任中国进出口银行党委副书记。外交部班子迎来新任领导成员刘彬任外交部部长助理近期,外交部班子迎来新任领导成员,外交部密集人事调整。9月6日,人社部网站发布消息,国务院任免国家工作人员。其中,任命刘彬为外交部部长助理。外交部官网“主要官员”栏目显示,刘彬现任部党委委员、部长助理。公开简历显示,刘彬,男,汉族,1971年11月生,大学毕业,中共党员。长期在外交部任职的刘彬,曾任驻哈萨克斯坦大使馆参赞,外交部欧亚司参赞,外交部欧亚司副司长,驻塔吉克斯坦大使等职。2021年起任外交部欧亚司司长。9月9日,中国人民外交学会官网“现任领导”栏目更新信息显示,原任外交部北美大洋洲司司长杨涛已经调任中国人民外交学会副会长。公开资料显示,杨涛曾任外交部国际司副司长等职,2019年出任外交部国际司司长,2021年出任北美大洋洲司司长。外交部北美大洋洲司司长已由蔡伟接任。9月9日,外交部官网“组织机构”栏目更新信息显示,原任外交部拉丁美洲和加勒比司司长的蔡伟已经调任外交部北美大洋洲司司长;原任外交部涉外安全事务司司长的白天已经调任外交部国际经济司司长。蔡伟,男,1971年3月生,浙江诸暨人。他曾任中国驻美国休斯敦总领事馆总领事。白天,男,1971年4月生,陕西西安人。他曾任中国驻马来西亚大使。此外,日前,新任驻德国大使邓洪波抵德履新。驻白俄罗斯大使谢小用离任回国。马震任重庆市领导据重庆日报消息,9月10日上午,重庆市委书记袁家军,市委副书记、市长胡衡华分别前往部分学校,调研教育工作并看望慰问教师代表,向全市广大教师和教育工作者致以节日祝贺和诚挚问候。市领导刘尚进、但彦铮、马震参加。上述消息显示,马震已任重庆市领导。公开资料显示,马震长期在中央编办工作,历任中央编办一司副司长、中央编办一局局长等职,2023年出任中央编办副主任。今年以来,重庆市委市政府领导班子多次调整。据《重庆日报》8月26日消息,中共中央批准,商奎同志任中共重庆市委常委。随后公开报道显示,商奎已任重庆市委常委、统战部部长、市政府副市长。此前担任重庆市委常委、统战部部长,市政协党组副书记(兼)的卢红,已任重庆市委常委、万州区委书记。7月19日消息,中共中央批准,刘尚进同志任中共重庆市委委员、常委。重庆机关党建“工委领导”一栏最新信息显示,刘尚进现任重庆市委常委、秘书长、市委办公厅主任、市委直属机关工委书记。此前任重庆市委常委、市委秘书长的陈新武,已任重庆市委常委、常务副市长。陈国庆卸任最高人民检察院副检察长职务据新华社消息,9月13日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过全国人民代表大会常务委员会任免名单,其中,免去陈国庆的最高人民检察院副检察长、检察委员会委员职务。最高检网站显示,此次调整前,陈国庆任最高人民检察院党组成员、副检察长、检察委员会委员,二级大检察官。十四届全国政协社会和法制委员会副主任。公开信息显示,陈国庆,男,汉族,1963年10月生,山西和顺人,1991年7月参加工作,1987年2月加入中国共产党,研究生学历,法学博士学位。曾任最高人民检察院法律政策研究室二处副处长、处长,法律专题研究处处长,法律政策研究室副主任(正厅级),法律政策研究室主任,公诉厅厅长,最高检检察委员会副部级专职委员等职务。2018年6月22日,陈国庆被任命为最高人民检察院副检察长。
那么,史某某的行为是否构成刑法上的犯罪呢?根据中国刑法规定,嫖娼属于违法行为,但通常情况下并不构成犯罪。不过,如果涉及到组织卖淫或者情节严重的情况,则可能触犯刑法,例如“组织卖淫罪”、“介绍卖淫罪”等。从目前的信息来看,如果史某某仅是作为消费者参与嫖娼,则可能面临行政处罚而非刑事处罚,除非有更严重的违法或犯罪行为被查实。大象新闻综合百姓关注、木子学法律等
声明: 本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
回首页看更多汽车资讯
《满级大佬替嫁以后》
0《穿越年代恶毒亲妈养崽日常》 《夜少暗恋我许久》
0