青青草污污视频下载|土曜の夜になると僕は電話のある玄関ロビーの椅子に座ってc直子からの電話を待った。土曜の夜にはみんなだいたい外に遊びに出ていたからcロビーはいつもより人も少くしんとしていた。僕はいつもそんな沈黙の空間にちらちらと浮かんでいる光の粒子を見つめながらc自分の心を見定めようと努力してみた。いったい俺は何を求めてるんだろうそしていったい人は俺に何を求めているんだろうしかし答らしい答は見つからなかった。僕はときどき空中に漂う光の粒子に向けて手を伸ばしてみたがcその指先は何にも触れなかった。
万亿公募南方基金管理股份有限公司(下称“南方基金”)完成高管团队换届。
9月21日,南方基金发布公告称,公司第三届董事会第一次会议审议通过,同意聘任新一届高级管理人员团队,其中新聘任首席信息官、董事会秘书以及四位副总经理,三位副总经理则因任期届满卸任。
根据南方基金公告和公开信息,南方基金新一届高管团队为:杨小松担任公司总经理兼首席信息官;俞文宏担任公司副总经理兼董事会秘书;陈莉、李海鹏、孙鲁闽、侯利鹏、茅炜担任公司副总经理;鲍文革担任公司督察长;蔡忠评担任公司财务负责人。
上述高级管理人员在符合中国证监会规定的公募基金管理人高级管理人员任职条件后正式履职,任职日期为9月20日。
内部晋升三位副总
据公告中披露的新任副总经理个人履历来看,此次新任命的四位副总中,有三位是内部晋升。
侯利鹏,硕士研究生学历,中国籍,无境外 永久居留权。曾任沈阳财政证券公司交易部经理客户服务部经理,中融基金管理有限公司副总经理等职务。2017年12月加入南方基金,历任北京分公司总经理、零售服务部总经理、公司总经理助理、首席市场官等职务。现任南方基金副总经理。
孙鲁闽,硕士研究生学历,中国籍,无境外永久居留权,曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管。2003年4月加入南方基金,历任研究员、投资经理、基金经理、投资部副总监、年金及专户投资决策委员会主席、联席首席投资官等职务。现任南方基金副总经理、联席首席投资官。
值得注意的是,茅炜、孙鲁闽这两位基金经理在此次高管团队换届中晋升为副总经理。
此前8月23日,茅炜卸任旗下所有在管基金,彼时公告显示,其离任原因为公司工作调整。据Wind数据,截至二季度末,茅炜此前在管的5只产品合计规模达108.59亿元,其中包含4只偏股混合型基金、1只灵活配置型基金。
另一位获得晋升的基金经理为孙鲁闽,Wind数据显示,孙鲁闽目前在管基金共7只,合计规模达184.40亿元,其中包含5只偏债混合型基金、1只混合型基金与1只混合债券型二级基金。基金业绩方面,据Wind数据,截至9月20日,上述7只基金今年以来截至9月20日均取得正收益。
三位高管卸任
与此同时,南方基金副总经理、首席信息官、董事会秘书常克川,副总经理朱运东,副总经理史博因任期届满离任,离任日期为9月20日。
对于上述三位高管后续的任职安排,澎湃新闻记者了解到,常克川因年龄原因临近退休;朱运东则继续担任南方基金子公司——南方资本管理有限公司的董事长;史博仍担任基金经理的职务,专注投资组合管理。
本次换届后,公司总经理杨小松兼任公司首席信息官一职,他自2013年8月起,担任南方基金总经理至今。俞文宏兼任公司董事会秘书一职,仍担任公司副总经理。继续担任副总经理的还有李海鹏,他自2015年起担任公司副总经理一职至今,至此,南方基金副总经理将增至六位。此外,鲍文革、蔡忠评的职位未发生变化。
对于此次高管换届,南方基金相关负责人表示,立足公司的长远发展战略与行业发展趋势,公司高度重视人才内部培养机制的完善与人才梯队的搭建,将逐步打造一支年轻化和专业化的经营管理层团队,通过推进“平台化、体系化、数字化”的战略落地,构建符合高质量发展新阶段的资产管理机构的核心竞争力。
南方基金总部设在深圳,北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司,在深圳和香港设有子公司——南方资本管理有限公司(深圳子公司)和南方东英资产管理有限公司(香港子公司)。南方东英资产管理有限公司(香港子公司)是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
Wind数据显示,截至今年二季度末,南方基金资产净值合计为12163.87亿元,位列公募机构第四位,其中非货规模为5534.47亿元。另据股东2024年中期报告,南方基金上半年实现营业收入34亿元,同比下降3.43%;实现净利润10.36亿元,同比增长5.23%。
责任编辑:郭建
许其凯(记者 黄世齐)09月21日,(原标题:“以色列在真主党订购的5000台寻呼机中放了炸药,几个月都没被发现”)
许其凯(记者 许佳霖)09月21日,李向英任北京市贸促会主任据中国国际贸易促进委员会北京市分会官网“领导介绍”栏目显示,李向英已任北京市贸促会主任。李向英主持会议画面李向英出生于1972年5月,北京顺义人,大学文化,无党派。李向英长期在北京任职,曾任北京天竺出口加工区管委会招商投资部部长(副处级),北方印刷产业基地管委会副主任、新辉印刷产业基地副经理,北方印刷产业基地管委会副主任、新辉印刷产业基地副经理、杨镇地区办事处副主任,北京空港物流基地管委会副主任、开发中心副经理、杨镇地区办事处副主任,北京市顺义区投资促进局局长、区经济和信息化委员会副主任(正处级工资待遇),北京市顺义区政协副主席(不驻会)、区投资促进局局长、区经济和信息化委员会副主任(正处级工资待遇)等职。履新前任北京市顺义区人民政府副区长、区红十字会会长。今年9月4日,北京市委组织部发布干部任前公示,李向英拟任市级群团正局职,至此番履新。刘昌松任聊城市常务副市长据“聊城日报”消息,山东省聊城市第十八届人大常委会第二十三次会议于9月19日表决通过,决定任命刘昌松为聊城市人民政府副市长。另据聊城市政府官网“领导之窗”栏目显示,刘昌松已任聊城市常务副市长,市政府党组副书记。刘昌松简历照刘昌松出生于1972年2月,山东文登人,中共党员,大学学历。早年在威海市文登市工作,曾任文登市委常委、副市长、市政府党组副书记等职。2014年1月25日,国务院批准撤销文登市,设立威海市文登区(不含汪疃镇、蔄山镇)。后任文登区委常委、副区长、区政府党组副书记。2015年起到荣成市工作,任荣成市委常委、副市长,荣成市委常委、常务副市长、市政府党组副书记,荣成市委副书记、副市长、市政府党组副书记等职。2016年任荣成市委副书记、市长、市政府党组书记、石岛管理区党工委书记。2019年12月任泰安市岱岳区委书记。2022年2月任聊城市委常委,后任聊城市委常委、秘书长,至此番履新。常英敏任漯河市委副书记据“漯河发布”消息:根据河南省农业农村厅和漯河市委、市政府2024年中国农民丰收节系列活动安排,9月19日,“豫农优品”智能数字化展馆开馆仪式举行。市委副书记、组织部部长常英敏致辞。上述消息显示,常英敏已任漯河市委副书记。常英敏简历照常英敏出生于1971年3月,河南内乡人,中央党校研究生,中共党员。常英敏长期在河南省任职,早年在基层工作,曾任河南省南召县副县长,南召县委常委、宣传部长,桐柏县委常委、纪委书记,镇平县委常委、副县长,新野县委副书记、县长,新野县委书记等职。2016年9月,她任河南省鹤壁市人民政府副市长。2020年9月,她任漯河市委常委、政法委书记,2021年9月,她任漯河市委常委、宣传部部长,市人民政府党组成员,同年10月,任漯河市副市长。她后任漯河市委组织部部长。今年9月1日,河南省委组织部发布干部任前公示,常英敏拟任省辖市委副书记,至此番履新。曲阜市委书记李丽拟任副厅级领导职务山东省委组织部9月20日发布干部任前公示公告,其中,曲阜市委书记李丽,拟任副厅级领导职务。李丽开会画面李丽出生于1971年11月,满族,省委党校研究生,法学硕士,中共党员。她曾任曲阜市委常委、副市长,济宁市政府外事侨务办公室主任,济宁市妇联党组书记、主席等职。2021年12月起任曲阜市委书记。至此番拟任新职。来源:白鹭洲知政、中国国际贸易促进委员会北京市分会官网、聊城日报、聊城市政府官网、漯河发布、山东省委组织部
(原标题:3名中管干部因江西新余佳乐苑小区特别重大火灾事故被问责)
声明: 本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
回首页看更多汽车资讯
《民国之远东巨商》
0《九尾小狐在豪门当团宠》 《最强主宰系统》
0